CEDRE DU LIBAN SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEDRE DU LIBAN SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/01/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CEDRE DU LIBAN SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEDRE DU LIBAN SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
Gil Sanz Raquel | Secretario No Consejero | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
Palomino Rivero Juan Antonio | Consejero | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
UBS AG | EntidDeposit | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
UBS WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Entidad Gestora | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
UBS WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Apoderado | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
Ventos Omedes Alejandro | Consejero | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
Ventos Omedes Alejandro | Presidente | 29/01/2014 | 24/10/2022 |
Ventos Omedes Alejandro | Liquidador | 24/10/2022 | 24/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEDRE DU LIBAN SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 105, S 8, H M 573423, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 105, S 8, H M 573423, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 105, S 8, H M 573423, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 105, S 8, H M 573423, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 105, S 8, H M 573423, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
- Dada de baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable a "CEDRE DU LIBAN SICAV SA", en el que figura inscrita con el número 3910, como consecuencia de los acuerdos sociales adoptados con fecha 9 de marzo de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 101, S 8, H M 573423, I/A 1M (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
- Reducción de capital estatutario máximo mediante amortización de acciones en cartera y aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 104, S 8, H M 573423, I/A 6 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ART. 13º.- Funcionamiento Junta Gral.- REGIMEN SOBRE CONVOCATORIA, CONSTITUCION, ASISTENCIA, REPRESENTACION Y CELEBRACION DE LA JUNTA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 104, S 8, H M 573423, I/A 5 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Auditor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 104, S 8, H M 573423, I/A 4 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31865 , F 104, S 8, H M 573423, I/A 3 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28