CEDOK NAVAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social CEDOK NAVAL SA
CIF A36658821
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cedervall Invest Ab
VINCULACIONES DE CEDOK NAVAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEDOK NAVAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cedervall Invest Ab | Socio Unico | 08/10/2010 | 13/01/2011 |
Cedervall Invest Ab | Socio único | 13/01/2011 | |
Ledo Eire Ramona | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2011 | |
Lundgren Olof-ingemar | Administrador Unico | 08/10/2010 | 13/01/2011 |
Villaverde Pena Fernando Javier | Apoderado | 13/01/2011 |
ACTOS BORME DE CEDOK NAVAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 652, F 179, S 8, H PO 5157, I/A 11 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 652, F 179, S 8, H PO 5157, I/A 11 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-36
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 652, F 179, S 8, H PO 5157, I/A 11 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-36
- Desembolsado: 45.075,91 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 652, F 178, S 8, H PO 5157, I/A 10 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 652, F 178, S 8, H PO 5157, I/A 10 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-36
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 652, F 178, S 8, H PO 5157, I/A 10 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-36