CECOEM BUSINESS SA - EXTINGUIDA
Razón Social CECOEM BUSINESS SA
CIF A03318177
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Página Web www.cecoem.es
Nombres Anteriores
- ASESORIA CECOEM SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CECOEM BUSINESS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CECOEM BUSINESS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Javaloyes Vegara Antonio | Consejero | 03/06/2010 | 30/04/2024 |
Javaloyes Vegara Antonio | Consejero Delegado | 17/12/2020 | 30/04/2024 |
Javaloyes Vegara Antonio | Liquidador Mancomunado | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
Lopez Alcaraz Antonio | Consejero | 03/06/2010 | 30/04/2024 |
Lopez Alcaraz Antonio | Liquidador Mancomunado | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
Lopez Alcaraz Antonio | Secretario | 03/06/2010 | 30/04/2024 |
Martinez Garcia Javier Antonio | Consejero | 03/06/2010 | 30/04/2024 |
Martinez Garcia Javier Antonio | Liquidador Mancomunado | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
Martinez Garcia Javier Antonio | Presidente | 03/06/2010 | 30/04/2024 |
Javaloyes Vegara Antonio | Consejero Delegado | 11/11/2015 | 17/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CECOEM BUSINESS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 160, S 8, H A 9017, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 160, S 8, H A 9017, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 160, S 8, H A 9017, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-03
Consejero Delegado
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 160, S 8, H A 9017, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-03
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 160, S 8, H A 9017, I/A 10 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 160, S 8, H A 9017, I/A 10 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 160, S 8, H A 9017, I/A 10 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Empresa: ASESORIA CECOEM SA
- La adquisición, venta, tenencia, permuta, disfrute, uso, arrendamiento, administración y gestión de toda clase de inmuebles, patrimonios, valores inmobiliarios o inmobiliarios y derechos, siempre que éstos no constituyen operaciones típicas de las instituciones de inversión colectiva, tanto nacional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 11, S 8, H A 9017, I/A 9 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-03
Empresa: ASESORIA CECOEM SA
- CECOEM BUSINESS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 11, S 8, H A 9017, I/A 9 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-03
Empresa: ASESORIA CECOEM SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 11, S 8, H A 9017, I/A 8 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-03