CEBALLOS PEÑA DAVID 004195955F SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villanosa, 149
Código Postal 39310
Municipio Miengo
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEBALLOS PEÑA DAVID 004195955F SLNE
CIF B39757158
Capital Social 21972.0 Euros
Fecha de Constitución 27/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CEBALLOS PEÑA DAVID 004195955F SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEBALLOS PEÑA DAVID 004195955F SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ceballos Peña David | Administrador Unico | 22/12/2014 | 04/11/2016 |
Ceballos Peña David | Liquidador Unico | 04/11/2016 | 04/11/2016 |
Ceballos Peña David | Administrador Solidario | 30/12/2011 | 18/07/2014 |
Perez Palazuelos Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 30/12/2011 | 18/07/2014 |
ACTOS BORME DE CEBALLOS PEÑA DAVID 004195955F SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 72, S 9, H S 22999, I/A 2 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 71, S 9, H S 22999, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-39
Dirección:C/ VILLANOSA 149 2º C (MIENGO)
Comienzo de operaciones:27/12/11
Capital:21.972,00 Euros
Objeto social:La actividad de profesionales o de servicios en general; atención domiciliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 71, S 9, H S 22999, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-39