CE EXECUTIVE SUPPORT SIGLO XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 24
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CE EXECUTIVE SUPPORT SIGLO XXI SL
CIF B87579983
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CE EXECUTIVE SUPPORT SIGLO XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CE EXECUTIVE SUPPORT SIGLO XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cambronero Agudo Lorena | Apoderado | 14/11/2018 | 18/01/2022 |
Fernandez Faz Eduardo | Administrador Unico | 29/06/2016 | 18/01/2022 |
Fernandez Faz Eduardo | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
ACTOS BORME DE CE EXECUTIVE SUPPORT SIGLO XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34851 , F 124, S 8, H M 626814, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34851 , F 124, S 8, H M 626814, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34851 , F 124, S 8, H M 626814, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34851 , F 124, S 8, H M 626814, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34851 , F 124, S 8, H M 626814, I/A 2 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34851 , F 122, S 8, H M 626814, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Dirección:C/ PRINCESA Nº24 (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION Y ALTA DIRECCION EMPRESARIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34851 , F 122, S 8, H M 626814, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28