CC PROYECTO PINARES I SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duque de Medinaceli, 12
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CC PROYECTO PINARES I SL
CIF B88552898
Capital Social 576000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/12/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CC PROYECTO PINARES I SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CC PROYECTO PINARES I SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carpio Salcedo Jose Maria | Representante | 14/01/2020 | 06/02/2024 |
FENEXT DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | 06/02/2024 |
FENEXT DEVELOPMENT SL | Liquidador | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
Vidal Sanchez Jorge | Representante | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
FENEXT DEVELOPMENT SL | Socio Unico | 14/01/2020 | 11/11/2020 |
ACTOS BORME DE CC PROYECTO PINARES I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 67, S 8, H M 711924, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 67, S 8, H M 711924, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 67, S 8, H M 711924, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 67, S 8, H M 711924, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 66, S 8, H M 711924, I/A 3 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Capital Anterior: | 150.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 426.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 576.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 284,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 65, S 8, H M 711924, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 147.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 65, S 8, H M 711924, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 62, S 8, H M 711924, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 62, S 8, H M 711924, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Dirección:C/ DUQUE DE MEDINACELI 12 - 4º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/12/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La actividad inmobiliaria en general entendida en su más amplia acepción, así como también la promoción de todo tipo de inmuebles. Más concretamente el objeto social irá dirigido a la adquisición y enajenación, por compraventa o por cualquier otro título, y arrendamiento no financiero de toda.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 62, S 8, H M 711924, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28