CAYPA INVERSIDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Moliner, 7
Código Postal 28523
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAYPA INVERSIDE SL
CIF B85284610
Capital Social 203010.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAYPA INVERSIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAYPA INVERSIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Gabaldon Clara | Administrador Unico | 06/02/2014 | 06/09/2021 |
Rodriguez Gabaldon Clara | Liquidador | 06/09/2021 | 06/09/2021 |
Diaz Rodriguez Ana Maria | Administrador Unico | 13/12/2012 | 06/02/2014 |
Diaz Alejo Alfonso | Administrador Solidario | 13/12/2012 | |
Rodriguez Gabaldon Clara | Administrador Solidario | 13/12/2012 |
ACTOS BORME DE CAYPA INVERSIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 76, S 8, H M 452130, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 76, S 8, H M 452130, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 76, S 8, H M 452130, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 76, S 8, H M 452130, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
- C/ MARIA MOLINER 7 2 B (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 76, S 8, H M 452130, I/A 4 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 76, S 8, H M 452130, I/A 4 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 76, S 8, H M 452130, I/A 4 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 75, S 8, H M 452130, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 75, S 8, H M 452130, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 203.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.644,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25103 , F 73, S 8, H M 452130, I/A 2 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28