CATTERING Y DISTRIBUCIONES RHIN SL - EXTINGUIDA
Municipio Santa Cruz de Bezana
Provincia Cantabria
Razón Social CATTERING Y DISTRIBUCIONES RHIN SL
CIF B39527403
Capital Social 2400000.0 Euros
Propietario INVERSIONES PEREZ DELGADO XXI SL
VINCULACIONES DE CATTERING Y DISTRIBUCIONES RHIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATTERING Y DISTRIBUCIONES RHIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PEREZ DELGADO XXI SL | Socio Unico | 20/04/2009 | 28/11/2019 |
Perez Delgado Manuel | Apoderado | 22/12/2015 | 28/11/2019 |
Perez Gonzalez Manuel Fernando | Administrador Unico | 28/11/2019 | |
Perez Gonzalez Manuel Fernando | Liquidador Unico | 28/11/2019 | 28/11/2019 |
ACTOS BORME DE CATTERING Y DISTRIBUCIONES RHIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 19, S 8, H S 13005, I/A 9 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 19, S 8, H S 13005, I/A 9 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 19, S 8, H S 13005, I/A 9 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 19, S 8, H S 13005, I/A 9 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 19, S 8, H S 13005, I/A 9 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 19, S 8, H S 13005, I/A 8 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-39
Capital Anterior: | 1.790.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 610.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 18, S 8, H S 13005, I/A 7 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-39
Capital Anterior: | 1.500.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 290.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.790.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 18, S 8, H S 13005, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-39