CATIM SABADELL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Prat de la Riba, 7
Código Postal 08206
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CATIM SABADELL SL
CIF B66748419
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Fecha de Constitución 30/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CATIM SABADELL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATIM SABADELL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romea Serra Jordi | Liquidador | 27/01/2020 | 27/01/2020 |
Romea Serra Jordi | Administrador Unico | 02/06/2017 | 27/01/2020 |
Delgado Callejas Sonia | Administrador Solidario | 26/04/2016 | 02/06/2017 |
Hernandez Muñoz Santiago | Administrador Solidario | 26/04/2016 | 02/06/2017 |
Romea Serra Jordi | Administrador Solidario | 26/04/2016 | 02/06/2017 |
ACTOS BORME DE CATIM SABADELL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 67, S 8, H B 484385, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 67, S 8, H B 484385, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 67, S 8, H B 484385, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO SOCIO UNICO DON JORDI ROMEA SERRA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 67, S 8, H B 484385, I/A 2 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 67, S 8, H B 484385, I/A 2 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 67, S 8, H B 484385, I/A 2 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 66, S 8, H B 484385, I/A 1 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Dirección:CL PRAT DE LA RIBA NUM.7 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:30/03/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, TANTO AL POR MAYOR COMO AL DETALLE DE TONERS, TINTA DE IMPRESORA I DE TODO TIPO DE MATERIAL DE OFICINA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45330 , F 66, S 8, H B 484385, I/A 1 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08