CATERRAILLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Gonçal, 28
Código Postal 08912
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social CATERRAILLES SL
CIF B66205022
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 17/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CATERRAILLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATERRAILLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casafont Torrabadella Joan | Administrador Unico | 05/02/2021 | 08/10/2021 |
Casafont Torrabadella Joan | Liquidador | 08/10/2021 | 08/10/2021 |
Panes Gimeno Jose | Administrador Unico | 28/12/2018 | 05/02/2021 |
Ajmer Singh Saraon | Administrador Unico | 26/02/2015 | 02/08/2018 |
Casafont Torrebadella Joan | Apoderado Solidario | 31/01/2014 | 30/04/2015 |
Panes Gimeno Jose | Administrador Unico | 28/01/2014 | 26/02/2015 |
ACTOS BORME DE CATERRAILLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 20, S 8, H B 447564, I/A 10 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 20, S 8, H B 447564, I/A 10 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 20, S 8, H B 447564, I/A 10 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 20, S 8, H B 447564, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 20, S 8, H B 447564, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
- AMPLIAR A:LA RECUPERACION,REPARACION Y/O COMPRAVENTA DE PALETS DE MADERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 20, S 8, H B 447564, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 19, S 8, H B 447564, I/A 6 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 19, S 8, H B 447564, I/A 5 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 19, S 8, H B 447564, I/A 4 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44131 , F 19, S 8, H B 447564, I/A 3 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08