CATELSA PARETS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Catalunya, 132
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CATELSA PARETS SL
CIF B64002439
Capital Social 1697000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de caucho
Fecha de Constitución 19/10/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE CATELSA PARETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATELSA PARETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christine Souchet | Consejero | 05/08/2013 | 05/11/2015 |
Del Saz Cordero Juan Isidro | Secretario No Consejero | 05/11/2015 | |
Eric Antolin | Consejero | 18/08/2010 | 05/11/2015 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/11/2010 | 05/11/2015 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 08/11/2013 | 05/11/2015 |
HUTCHINSON IBERIA SA | Liquidador | 05/11/2015 | 05/11/2015 |
Jean Luc Wisniewski | Apoderado Mancomunado | 05/08/2013 | 05/11/2015 |
Jimenez Barrios Luis | REPR.143 RRM | 05/11/2015 | 05/11/2015 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 26/10/2010 | 05/11/2015 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 18/08/2010 | 05/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CATELSA PARETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 121, S 8, H B 318225, I/A 20 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 121, S 8, H B 318225, I/A 20 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 121, S 8, H B 318225, I/A 20 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 121, S 8, H B 318225, I/A 20 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 121, S 8, H B 318225, I/A 19 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38129 , F 48, S 8, H B 318225, I/A 18 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38129 , F 48, S 8, H B 318225, I/A 18 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38129 , F 48, S 8, H B 318225, I/A 17 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38129 , F 48, S 8, H B 318225, I/A 17 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08