UNNIM C3 FP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Clara del Rey, 26
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNNIM C3 FP
Nombres Anteriores
- CATALONIA 3 FP
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE UNNIM C3 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNNIM C3 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Entidad Depositaria | 22/08/2013 | 11/11/2020 |
BBVA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE | ENTD.PROMO. | 27/03/2014 | 11/11/2020 |
BBVA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE | Entidad Gestora | 27/03/2014 | 11/11/2020 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor | 19/08/2009 | 11/11/2020 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor | 10/08/2010 | 11/11/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 24/07/2012 | 11/11/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/09/2011 | 11/11/2020 |
Jose Antonio Somalo Gimenez | DEF PARTICIP | 11/10/2010 | 11/11/2020 |
UNNIM VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ENTD.PROMO. | 27/03/2014 | |
UNNIM VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Entidad Gestora | 27/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNNIM C3 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 32, S 8, H M 578323, I/A 3 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
- C/ CLARA DEL REY 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 31, S 8, H M 578323, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-28
ENTD.PROMO.
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 31, S 8, H M 578323, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-28
ENTD.PROMO.
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 31, S 8, H M 578323, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-28
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 208, S 8, H B 184095, I/A 28 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 208, S 8, H B 184095, I/A 28 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
- SUSTITUIDA LA ENTIDAD PROMOTORA "UNNIM BANC SA" POR "UNNIM VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 208, S 8, H B 184095, I/A 27 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 207, S 8, H B 184095, I/A 26 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
- SUSTITUCION DE LA ENTIDAD PROMOTORA CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,SABADELL I TERASSA POR "UNNIM BANC,SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 207, S 8, H B 184095, I/A 25 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 207, S 8, H B 184095, I/A 25 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08