CATALANA DE SISTEMES ELECTRICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MOSSEN CINTO VERDAGUER Num.215 P.3 PTA.3
Código Postal 08620
Municipio Sant Vicenç dels Horts
Provincia Barcelona
Razón Social CATALANA DE SISTEMES ELECTRICS SL
CIF B65088486
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 31/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CATALANA DE SISTEMES ELECTRICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATALANA DE SISTEMES ELECTRICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Miranda Gallego Adela | Administrador Unico | 23/01/2014 | 07/12/2016 |
Miranda Gallego Adela | Apoderado | 28/09/2010 | 07/12/2016 |
Miranda Gallego Adela | Liquidador | 07/12/2016 | 07/12/2016 |
Lopez Caurel Dina | Apoderado | 04/05/2009 | 24/04/2015 |
Lopez Vidal Ignacio | Administrador Unico | 24/04/2009 | 23/01/2014 |
ACTOS BORME DE CATALANA DE SISTEMES ELECTRICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 98, S 8, H B 381872, I/A 8 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 98, S 8, H B 381872, I/A 8 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 98, S 8, H B 381872, I/A 8 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 97, S 8, H B 381872, I/A 7 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.20: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 97, S 8, H B 381872, I/A 6 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
- AMPLIAR A: EL COMERCIO Y REPARACION DE MATERIAL DE COMUNICACION GRAFICA,PAPEL,CONSUMIBLES Y RECAMBIOS DE LAS MISMAS,TALES OPERACIONES PODRA REALIZARLAS TANTO DIRECTA COMO INDIRECTAMENTE A TRAVES DE CUALQUIER FORMA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 97, S 8, H B 381872, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
- CL MOSSEN CINTO VERDAGUER Num.215 P.3 PTA.3 (SANT VICENC DELS HORTS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 97, S 8, H B 381872, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: ADELA MIRANDA GALLEGO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 97, S 8, H B 381872, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 97, S 8, H B 381872, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 97, S 8, H B 381872, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08