CATALANA DE MARQUETING TELEFONIC SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CATALANA DE MARQUETING TELEFONIC SL
CIF B62074612
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Porta Ribalta Jordi
VINCULACIONES DE CATALANA DE MARQUETING TELEFONIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CATALANA DE MARQUETING TELEFONIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Arnay Antoni | Apoderado | 15/12/2011 | 01/10/2013 |
Linuesa Roy Carles | Apoderado | 15/12/2011 | 01/10/2013 |
Marti Queralt Albert | Apoderado | 15/12/2011 | 01/10/2013 |
Mendez Vazquez Josep | Apoderado | 15/12/2011 | 01/10/2013 |
Pelach Paniker Albert | Apoderado | 15/12/2011 | 01/10/2013 |
Porta Ribalta Jordi | Presidente | 15/10/2012 | 01/10/2013 |
Porta Ribalta Jordi | Consejero | 15/10/2012 | 01/10/2013 |
Montal Costa Agusti | Presidente | 15/10/2012 | |
Montal Costa Agusti | Consejero | 15/10/2012 | |
Amigo Cerezo Emilia | Apoderado | 15/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CATALANA DE MARQUETING TELEFONIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 92, S 8, H B 203533, I/A 19 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 92, S 8, H B 203533, I/A 18 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 92, S 8, H B 203533, I/A 18 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 124, S 8, H B 203533, I/A 17 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 124, S 8, H B 203533, I/A 17 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 124, S 8, H B 203533, I/A 16 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08