CASTRO DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASTRO DENTAL SL
CIF B85003218
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 14/02/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE CASTRO DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASTRO DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio único | 18/10/2018 | |
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 28/06/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 28/06/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 28/06/2018 | 18/10/2018 |
Castro Castro Astrid-josefina | Administrador Solidario | 28/06/2018 | |
Castro Castro Karina Elena | Administrador Solidario | 28/06/2018 |
ACTOS BORME DE CASTRO DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 127, S 8, H M 429045, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 127, S 8, H M 429045, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 127, S 8, H M 429045, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 126, S 8, H M 429045, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 126, S 8, H M 429045, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 126, S 8, H M 429045, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 126, S 8, H M 429045, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23897 , F 126, S 8, H M 429045, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-28