CASTILLA CONSULTING SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dublin, 1
Código Postal 45003
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social CASTILLA CONSULTING SA
CIF A45543238
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 17/09/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CASTILLA CONSULTING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASTILLA CONSULTING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Menendez Eduardo | Apoderado | 25/03/2009 | 22/03/2011 |
Aznarez Agustin Miguel Angel | Administrador Solidario | 29/03/2010 | 22/03/2011 |
Cabeza Guerra Domingo | Administrador Solidario | 29/03/2010 | 22/03/2011 |
Diaz Spinola Julio Javier | Administrador Solidario | 29/03/2010 | 22/03/2011 |
Zapico Meixus Raul | Apoderado | 06/05/2010 | 22/03/2011 |
Cabeza Guerra Domingo | Vicepresidente | 29/03/2010 | |
Cabeza Guerra Domingo | Consejero | 29/03/2010 | |
Cabeza Guerra Luis | Secretario | 29/03/2010 | |
Cabeza Guerra Luis | Consejero Delegado Solidario | 29/03/2010 | |
Cabeza Guerra Luis | Consejero | 29/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CASTILLA CONSULTING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 72, S 8, H TO 20187, I/A 5 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 72, S 8, H TO 20187, I/A 5 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 72, S 8, H TO 20187, I/A 4 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-45
- Modificados los artículos 51, 8º, 14º, 15º, 16º y 20º de los Estatutos sociales, y suprimidos los artículos 18º, 19º y 21º de los Estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 158, S 8, H TO 20187, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-45
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 158, S 8, H TO 20187, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 158, S 8, H TO 20187, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-45
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 158, S 8, H TO 20187, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 158, S 8, H TO 20187, I/A 3 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-45