CASTIEL GRUPO DE INVERSION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estanque, 24
Código Postal 28420
Municipio Galapagar
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASTIEL GRUPO DE INVERSION SA
CIF A98829757
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 19/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CASTIEL GRUPO DE INVERSION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASTIEL GRUPO DE INVERSION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dubie Orienti Pedro | Liquidador | 07/06/2017 | 13/07/2017 |
Cortina De La Concha Gabriel | Administrador Unico | 27/09/2016 | 07/06/2017 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 09/06/2016 | 27/09/2016 |
ACTOS BORME DE CASTIEL GRUPO DE INVERSION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 174, S 8, H M 628607, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 173, S 8, H M 628607, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 173, S 8, H M 628607, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 173, S 8, H M 628607, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
- La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de sociedades y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español, la inversión en sociedades y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 173, S 8, H M 628607, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
- C/ ESTANQUE NUMERO 24 (LA NAVATA) (GALAPAGAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 173, S 8, H M 628607, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 173, S 8, H M 628607, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34950 , F 173, S 8, H M 628607, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45398 , F 107, S 8, H B 486548, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
Dirección:CL RAVELLA NUM.12 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/05/16
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE 46.19. INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS. LA COMPRAVENTA E INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, CONSTRUCCION SOBRE LAS MISMAS DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES,ETC
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:60.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45398 , F 107, S 8, H B 486548, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08