CASTAÑEDA COCINAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castilla, 71
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social CASTAÑEDA COCINAS SA
CIF A39613385
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/10/2005
Página Web www.itccantabria.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CASTAÑEDA COCINAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASTAÑEDA COCINAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castañeda Cruz Hector | Liquidador Unico | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
Castañeda Cruz Hector | Administrador Solidario | 20/02/2019 | 12/02/2020 |
Castañeda Cruz Nellida | Administrador Solidario | 20/02/2019 | 12/02/2020 |
Castañeda Cruz Hector | Administrador Solidario | 23/08/2012 | 20/02/2019 |
Castañeda Cruz Nellida | Administrador Solidario | 23/08/2012 | 20/02/2019 |
ACTOS BORME DE CASTAÑEDA COCINAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 5 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 25, S 8, H S 16836, I/A 5 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-39