CASSILUZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG MIRAVAL, NAVE 12
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social CASSILUZ SL
CIF B21473194
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 30/04/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Corral Pinto Manuel
VINCULACIONES DE CASSILUZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASSILUZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corral Pinto Manuel | Liquidador | 02/12/2013 | 02/12/2013 |
Corral Pinto Manuel | Socio Unico | 25/05/2011 | 02/12/2013 |
Corral Pinto Manuel | Administrador Unico | 25/05/2011 | 02/12/2013 |
Carbonell Rodriguez Antonio | Socio Unico | 25/05/2011 | 25/05/2011 |
Carbonell Rodriguez Antonio | Administrador Unico | 25/05/2011 | 25/05/2011 |
Carbonell Rodriguez Antonio | Administrador Mancomunado | 12/06/2009 | 25/05/2011 |
Pinto Crespo Pedro Jose | Administrador Mancomunado | 12/06/2009 | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE CASSILUZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 3 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 3 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-21
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 158, S 8, H H 17992,H , I/ 3 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 157, S 8, H H 17992,H , I/ 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 157, S 8, H H 17992,H , I/ 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-21