CASIOPEA VIAJES Y EXPEDICIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azulinas, 7
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASIOPEA VIAJES Y EXPEDICIONES SL
CIF B88074778
Capital Social 4285.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 04/04/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CASIOPEA VIAJES Y EXPEDICIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASIOPEA VIAJES Y EXPEDICIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Ugeda Fernando | Administrador Mancomunado | 15/01/2019 | 01/10/2020 |
Moreno Ugeda Fernando | Liquidador Mancomunado | 01/10/2020 | 01/10/2020 |
Tejera Osuna Maria Del Pilar | Apoderado | 18/04/2018 | 01/10/2020 |
Tejera Osuna Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 15/01/2019 | 01/10/2020 |
Tejera Osuna Maria Del Pilar | Liquidador Mancomunado | 01/10/2020 | 01/10/2020 |
Alemany Gil Ana Maria | Consejero | 18/04/2018 | 15/01/2019 |
Moreno Ugeda Fernando | Presidente | 18/04/2018 | 15/01/2019 |
Moreno Ugeda Fernando | Consejero | 18/04/2018 | 15/01/2019 |
Tejera Osuna Maria Del Pilar | Secretario | 18/04/2018 | 15/01/2019 |
Tejera Osuna Maria Del Pilar | Consejero | 18/04/2018 | 15/01/2019 |
ACTOS BORME DE CASIOPEA VIAJES Y EXPEDICIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 103, S 8, H M 669131, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 102, S 8, H M 669131, I/A 2 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 100, S 8, H M 669131, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28