CASHGUARD ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social CASHGUARD ESPAÑA SL
CIF B85182509
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 23/07/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CASHGUARD ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASHGUARD ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Arias Antonio | Administrador Mancomunado | 13/04/2009 | 01/04/2015 |
Lopez Arias Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2009 | 01/04/2015 |
Lopez Arias Antonio | Liquidador Mancomunado | 01/04/2015 | 01/04/2015 |
Mata Lorenzo Maximo | Administrador Mancomunado | 13/04/2009 | 01/04/2015 |
Mata Lorenzo Maximo | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2009 | 01/04/2015 |
Mata Lorenzo Maximo | Liquidador Mancomunado | 01/04/2015 | 01/04/2015 |
Ontoria Peña Pedro Pablo | Administrador Mancomunado | 13/04/2009 | 01/04/2015 |
Ontoria Peña Pedro Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2009 | 01/04/2015 |
Ontoria Peña Pedro Pablo | Liquidador Mancomunado | 01/04/2015 | 01/04/2015 |
Fraile Nogales Paloma | Administrador Solidario | 13/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CASHGUARD ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 211, S 8, H M 443994, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 211, S 8, H M 443994, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 211, S 8, H M 443994, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 211, S 8, H M 443994, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 211, S 8, H M 443994, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-84-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 210, S 8, H M 443994, I/A 3 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 210, S 8, H M 443994, I/A 2 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-28