CASH SOLUTIONS BRIDGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Estrella de Mar, 7
Código Postal 46420
Municipio Sueca
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASH SOLUTIONS BRIDGE SL
CIF B98636715
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Acabado de textiles
Fecha de Constitución 08/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CASH SOLUTIONS BRIDGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASH SOLUTIONS BRIDGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Czwilinsky Ledesma Carlos | Apoderado | 18/07/2014 | 13/04/2016 |
Gonzalez Montaner Juan Jose | Liquidador Unico | 13/04/2016 | 13/04/2016 |
Soldevilla Chulia Luis Enrique | Administrador Unico | 05/03/2015 | 13/04/2016 |
Silla Correcher Diego Manuel | Administrador Unico | 22/07/2014 | 05/03/2015 |
Soldevilla Chulia Luis Enrique | Administrador Unico | 15/05/2014 | 22/07/2014 |
ACTOS BORME DE CASH SOLUTIONS BRIDGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 26, S 8, H V 159596, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 26, S 8, H V 159596, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 26, S 8, H V 159596, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 26, S 8, H V 159596, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 26, S 8, H V 159596, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 25, S 8, H V 159596, I/A 5 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 25, S 8, H V 159596, I/A 5 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 25, S 8, H V 159596, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 25, S 8, H V 159596, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9796, L 7078, F 25, S 8, H V 159596, I/A 3 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-46