CASH MOBEL EL MAYORISTA DEL MUEBLE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gran de la Sagrera, 196
Código Postal 08027
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASH MOBEL EL MAYORISTA DEL MUEBLE SA
CIF A25537002
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.cashmobel.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CASH MOBEL EL MAYORISTA DEL MUEBLE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASH MOBEL EL MAYORISTA DEL MUEBLE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tarragona Coromina Jorge | Liquidador | 28/03/2017 | 28/03/2017 |
Tarragona Coromina Jorge | Administrador Unico | 16/09/2014 | 28/03/2017 |
Doncel Pablo Oscar | Apoderado | 28/09/2015 | |
Tarragona Coromina Jordi | Administrador Unico | 15/09/2009 | 16/09/2014 |
SERRA DEL CLOS 1616 SL | Consejero | 15/09/2009 | |
Tarragona Coromina Jordi | Presidente | 15/09/2009 | |
Tarragona Coromina Jordi | Consejero Delegado | 15/09/2009 | |
Tarragona Coromina Jordi | Consejero | 15/09/2009 | |
Tarragona Coromina Miguel | Secretario | 15/09/2009 | |
Tarragona Coromina Miguel | Consejero | 15/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CASH MOBEL EL MAYORISTA DEL MUEBLE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 91, S 8, H B 417783, I/A 13 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 91, S 8, H B 417783, I/A 13 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 91, S 8, H B 417783, I/A 13 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
- CL SAGRERA,196 AL 200,LOCAL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 91, S 8, H B 417783, I/A 12 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 90, S 8, H B 417783, I/A 11 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 90, S 8, H B 417783, I/A 10 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-08
- CL SANTANDER Num.17 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 90, S 8, H B 417783, I/A 9 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-25
- Modificados los artículos 16, 25, 28, 29, 30 y 31 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 40, S 8, H L 16219, I/A 8 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-25