CASAS VALENCIANAS EN ALQUILER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Xativa-Silla, 1
Código Postal 46800
Municipio Xàtiva
Provincia Valencia
Razón Social CASAS VALENCIANAS EN ALQUILER SL
CIF B98996978
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CASAS VALENCIANAS EN ALQUILER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASAS VALENCIANAS EN ALQUILER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comenge Boix Rafael | Liquidador Unico | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
Comenge Boix Rafael | Administrador Unico | 15/05/2018 | 20/01/2021 |
Comenge Porta Rafael Luis | Apoderado | 15/05/2018 | 20/01/2021 |
ACTOS BORME DE CASAS VALENCIANAS EN ALQUILER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 3, S 8, H V 181944, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 3, S 8, H V 181944, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 3, S 8, H V 181944, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 3, S 8, H V 181944, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 3, S 8, H V 181944, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 3, S 8, H V 181944, I/A 2 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 1, S 8, H V 181944, I/A 1 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
Dirección:C/ XATIVA 1 Esc.C 11 44 (XATIVA)
Comienzo de operaciones:03/05/18
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:1.- La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero. 2.- La actuación como intermediarios de comercio. 3.- Las actividades integrantes de es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10499, L 7780, F 1, S 8, H V 181944, I/A 1 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46