CASAGRO SUR SA - EXTINGUIDA
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social CASAGRO SUR SA
CIF A41937749
Capital Social 1262125.41 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.casagro.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario CASAMAYOR LIBRADA SA
Auditor ABEY GRAD SLP
VINCULACIONES DE CASAGRO SUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASAGRO SUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABEY GRAD SLP | Auditor | 22/01/2016 | 15/02/2018 |
Capellan Balanza Angel | Apoderado | 15/02/2018 | |
CASAMAYOR LIBRADA SA | Socio Unico | 14/09/2015 | 15/02/2018 |
Casamayor Librada Tomas | Administrador Unico | 26/11/2014 | 15/02/2018 |
Casamayor Librada Tomas | Liquidador Unico | 15/02/2018 | 15/02/2018 |
GRAD ASESORAMIENTO SL | Auditor | 30/01/2014 | 22/01/2016 |
Casamayor Librada Jose Manuel | Administrador Solidario | 30/01/2014 | 26/11/2014 |
Casamayor Librada Tomas | Administrador Solidario | 30/01/2014 | 26/11/2014 |
Casamayor Librada Jose Manuel | Vicepresidente | 30/01/2014 | |
Casamayor Librada Jose Manuel | Consejero | 30/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CASAGRO SUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 8 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 8 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 8 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 8 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 8 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 8 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 7 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 7 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 6 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 60, S 8, H SE 34475,SE , I/ 5 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-41