CASA DEL ANGEL ENERGIAS 9 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Picassent, 10
Código Postal 02600
Municipio Villarrobledo
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASA DEL ANGEL ENERGIAS 9 SL
CIF B02395358
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CASA DEL ANGEL ENERGIAS 9 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASA DEL ANGEL ENERGIAS 9 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galobart Sanchez Marco Jaime | Administrador Solidario | 05/01/2017 | 17/01/2019 |
Olea Aviles Jose Manuel | Administrador Solidario | 05/01/2017 | 17/01/2019 |
SPV SPAIN 5 SL | Administrador Unico | 02/02/2016 | 05/01/2017 |
Galobart Sanchez Marco Jaime | Administrador Solidario | 08/05/2014 | 02/02/2016 |
Ortega Martinez Maria Teresa | Administrador Solidario | 08/05/2014 | 02/02/2016 |
Ortega Martinez Juan Domingo | Administrador Solidario | 08/05/2014 | 20/10/2014 |
Ortega Martinez Juan Domingo | Administrador Unico | 08/05/2014 | |
Calero Brazalez Juan Jose | Apoderado | 15/12/2012 |
ACTOS BORME DE CASA DEL ANGEL ENERGIAS 9 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 729, F 108, S 8, H AB 15079, I/A 9 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 729, F 108, S 8, H AB 15079, I/A 9 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 729, F 108, S 8, H AB 15079, I/A 9 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-02
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 729, F 108, S 8, H AB 15079, I/A 8 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 729, F 108, S 8, H AB 15079, I/A 8 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 729, F 108, S 8, H AB 15079, I/A 8 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-02
- AVDA PICASSENT 10 - EDIFICIO A, 02600 (VILLARROBLEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 729, F 108, S 8, H AB 15079, I/A 7 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804, L 568, F 133, S 8, H AB 15079, I/A 6 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804, L 568, F 133, S 8, H AB 15079, I/A 6 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804, L 568, F 133, S 8, H AB 15079, I/A 6 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-02