CASA DE LA NIÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Ciudad del Aire, 2
Código Postal 30739
Municipio San Javier
Provincia Murcia
Razón Social CASA DE LA NIÑA SA
CIF A46266607
Actividad Otros cultivos no perennes
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jose Gomez Sanchez
Propietario FINCA LA CARRETILLA SL
VINCULACIONES DE CASA DE LA NIÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASA DE LA NIÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adela Inclan Ponce De Leon | Apoderado | 16/07/2024 | |
Adela Morales Inclan | Apoderado | 16/07/2024 | |
Ezequiel Morales Gonzalez | Apoderado | 16/07/2024 | |
FINCA LA CARRETILLA SL | Socio Unico | 11/09/2014 | 16/07/2024 |
Jose Gomez Sanchez | Administrador Unico | 11/09/2014 | 16/07/2024 |
AUDIEST AUDITORES SAP | Auditor | 17/10/2018 | 31/01/2023 |
David Antonio Samper Martinez | Administrador Unico | 28/12/2010 | 11/09/2014 |
ACTOS BORME DE CASA DE LA NIÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 70484, I/A 10 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 70484, I/A 10 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 70484, I/A 10 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 160, S 8, H MU 70484, I/A 8 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 159, S 8, H MU 70484, I/A 7 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 159, S 8, H MU 70484, I/A 6 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 159, S 8, H MU 70484, I/A 5 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-30
- AVDA CIUDAD DEL AIRE, 2, EL MIRADOR (SAN JAVIER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 159, S 8, H MU 70484, I/A 4 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 159, S 8, H MU 70484, I/A 4 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 159, S 8, H MU 70484, I/A 4 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-30