CAS PELLISA SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social CAS PELLISA SL
CIF B07623275
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CAS PELLISA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAS PELLISA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abel Alexandra | Administrador Mancomunado | 21/07/2017 | 27/10/2023 |
Abel Alexandra | Liquidador | 27/10/2023 | 27/10/2023 |
Abel Dirk | Administrador Mancomunado | 21/07/2017 | 27/10/2023 |
Abel Alexandra | Administrador Mancomunado | 12/08/2011 | 21/07/2017 |
Abel Andreas | Administrador Mancomunado | 12/08/2011 | 21/07/2017 |
Abel Dirk | Administrador Mancomunado | 12/08/2011 | 21/07/2017 |
ACTOS BORME DE CAS PELLISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 26, S 8, H PM 13422, I/A 10 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 26, S 8, H PM 13422, I/A 10 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 26, S 8, H PM 13422, I/A 10 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-07
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 26, S 8, H PM 13422, I/A 10 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 25, S 8, H PM 13422, I/A 9 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 25, S 8, H PM 13422, I/A 9 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-07
- Otras modificaciones estatutarias: La Sociedad pasa a regirse de dos a tres administradores mancomunados, y, en su consecuencia, se modifica la redacción del artículo 18º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 25, S 8, H PM 13422, I/A 8 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 25, S 8, H PM 13422, I/A 8 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 25, S 8, H PM 13422, I/A 8 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-45-07