CARUAO IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio, 29
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARUAO IBERIA SL
CIF B85888113
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 15/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Viejo Alberto
VINCULACIONES DE CARUAO IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARUAO IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Viejo Alberto | Administrador Unico | 15/07/2011 | 25/05/2018 |
Lopez Viejo Alberto | Liquidador | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
Lopez Viejo Alberto | Socio Unico | 28/09/2011 | 25/05/2018 |
Lopez Siguero Maria Teresa | Socio Unico | 31/03/2010 | 28/09/2011 |
Lopez Siguero Maria Teresa | Administrador Unico | 31/03/2010 | 15/07/2011 |
ACTOS BORME DE CARUAO IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 165, S 8, H M 497010, I/A 4 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 165, S 8, H M 497010, I/A 4 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 165, S 8, H M 497010, I/A 4 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 165, S 8, H M 497010, I/A 4 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 165, S 8, H M 497010, I/A 3 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
- C/ ANTONIO NUMERO 29, 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 164, S 8, H M 497010, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 164, S 8, H M 497010, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 164, S 8, H M 497010, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 160, S 8, H M 497010, I/A 1 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27579 , F 160, S 8, H M 497010, I/A 1 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-28