CARTONVASE SA - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social CARTONVASE SA
CIF A46085973
Capital Social 370216.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
Propietario HINOJOSA PACKAGING GROUP SL
VINCULACIONES DE CARTONVASE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTONVASE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Moral Roger Santiago | Apoderado Solidario | 08/04/2016 | 03/10/2016 |
Gomez Cuesta Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2016 | 03/10/2016 |
HINOJOSA PACKAGING GROUP SL | Socio Unico | 30/09/2016 | 03/10/2016 |
Martinez Cortes Rafael | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2009 | 03/10/2016 |
Martinez Hinojosa Ruben | Apoderado | 04/09/2015 | 03/10/2016 |
Merino Hinojosa Carolina | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2016 | 03/10/2016 |
Morant Ferrando Maria-luisa | Apoderado Solidario | 08/04/2016 | 03/10/2016 |
RAFAEL HINOJOSA SA | Administrador Unico | 09/12/2014 | 03/10/2016 |
RAFAEL HINOJOSA SA | Socio Unico | 09/12/2014 | 30/09/2016 |
Martinez Cortes Rafael | Director Gerente | 22/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARTONVASE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177, L 1489, F 9, S 8, H V 20073, I/A 40 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177, L 1489, F 9, S 8, H V 20073, I/A 40 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177, L 1489, F 9, S 8, H V 20073, I/A 40 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176, L 1488, F 225, S 8, H V 20073, I/A 39 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176, L 1488, F 224, S 8, H V 20073, I/A 38 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-46
- Sociedades beneficiarias de la escisión: RAFAEL HINOJOSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176, L 1488, F 223, S 8, H V 20073, I/A 37 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46
Capital Anterior: | 462.770,00 | Euros |
Disminución de capital | 92.554,00 | Euros |
Capital Actual: | 370.216,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176, L 1488, F 223, S 8, H V 20073, I/A 37 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176, L 1488, F 223, S 8, H V 20073, I/A 36 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-46
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176, L 1488, F 223, S 8, H V 20073, I/A 35 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (16/06/2015)
CVE: BORME-B-2015-116-46