CARTOGRAFIA MADRID SA - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Ronda, 6
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CARTOGRAFIA MADRID SA
CIF A78491982
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Jarabo Carlos Gustavo
VINCULACIONES DE CARTOGRAFIA MADRID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTOGRAFIA MADRID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Luis | Apoderado | 18/05/2010 | 13/08/2018 |
Garcia Jarabo Carlos Gustavo | Liquidador | 13/08/2018 | 13/08/2018 |
Garcia Jarabo Carlos Gustavo | Administrador Unico | 18/05/2010 | 13/08/2018 |
Garcia Jarabo Carlos Gustavo | Socio Unico | 18/05/2010 | 13/08/2018 |
Jarabo Jimeno Maria Teresa | Administrador Unico | 18/05/2010 |
ACTOS BORME DE CARTOGRAFIA MADRID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 185, S 8, H M 50970, I/A 12 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 185, S 8, H M 50970, I/A 12 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 185, S 8, H M 50970, I/A 12 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 185, S 8, H M 50970, I/A 12 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 184, S 8, H M 50970, I/A 11 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 184, S 8, H M 50970, I/A 10 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 183, S 8, H M 50970, I/A 9 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 183, S 8, H M 50970, I/A 9 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28