CARTERSPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Rubi, 72
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARTERSPORT SL
CIF B63845119
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 26/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARTERSPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTERSPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACIO AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES SA | Administrador Unico | 02/10/2023 | 30/10/2023 |
Francois Martin | Apoderado | 27/07/2012 | 30/10/2023 |
Gonzalvo Marti Ferran | Apoderado | 27/07/2012 | 30/10/2023 |
Gonzalvo Marti Ferran | Apoderado | 08/05/2013 | 30/10/2023 |
Kaifer Arana Juan | Apoderado | 27/07/2012 | 30/10/2023 |
Puig Puigcorbe Josep | Apoderado Solidario | 26/09/2017 | 30/10/2023 |
Puig Puigcorbe Josep | Apoderado | 08/05/2013 | 30/10/2023 |
Sanchez Gonzalez Silvia | Apoderado | 27/07/2012 | 30/10/2023 |
Tomas Bellido Francisco | Apoderado | 27/07/2012 | 30/10/2023 |
Tomas Bellido Francisco | REPR.143 RRM | 08/05/2013 | 30/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARTERSPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 137, S 8, H B 307537, I/A 37 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 137, S 8, H B 307537, I/A 37 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 137, S 8, H B 307537, I/A 37 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 137, S 8, H B 307537, I/A 36 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 137, S 8, H B 307537, I/A 35 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 136, S 8, H B 307537, I/A 34 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 136, S 8, H B 307537, I/A 33 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 136, S 8, H B 307537, I/A 32 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 136, S 8, H B 307537, I/A 31 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 135, S 8, H B 307537, I/A 30 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08