CARTERA OPTURSA SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social CARTERA OPTURSA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARTERA OPTURSA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTERA OPTURSA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCA MARCH SA SUCURSAL EN MADRID | EntidDeposit | 02/06/2017 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/10/2009 | 02/06/2017 |
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 02/06/2017 | |
Montesinos Isasa Begoña | Secretario | 26/07/2013 | 02/06/2017 |
Moranchel Fernandez Jose Santiago | Consejero | 16/10/2014 | 02/06/2017 |
Moranchel Murias Luis Manuel | Presidente | 16/10/2014 | 02/06/2017 |
Moranchel Murias Luis Manuel | Consejero | 26/07/2013 | 02/06/2017 |
Moranchel Murias Regino | Consejero Delegado | 16/10/2014 | 02/06/2017 |
Moranchel Murias Regino | Consejero | 26/07/2013 | 02/06/2017 |
Moranchel Murias Regino | Liquidador | 02/06/2017 | 02/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARTERA OPTURSA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 42, S 8, H M 245594, I/A 26 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 42, S 8, H M 245594, I/A 26 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 42, S 8, H M 245594, I/A 26 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 42, S 8, H M 245594, I/A 26 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 41, S 8, H M 245594, I/A 25 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 41, S 8, H M 245594, I/A 24 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 40, S 8, H M 245594, I/A 23 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 40, S 8, H M 245594, I/A 23 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 40, S 8, H M 245594, I/A 23 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 40, S 8, H M 245594, I/A 22 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28