CARTERA E INVERSIONES ENRICH SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marie Curie, 19
Código Postal 28521
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Razón Social CARTERA E INVERSIONES ENRICH SA
CIF A28165363
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARTERA E INVERSIONES ENRICH SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTERA E INVERSIONES ENRICH SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gregoire Jean Philippe Charles Andre | Consejero | 10/01/2012 | |
Mazo Gautier Juan Pedro | Consejero | 28/01/2011 | 10/01/2012 |
Schmitt Christophe Joseph | Presidente | 07/12/2011 | 10/01/2012 |
Schmitt Christophe Joseph | Consejero | 07/12/2011 | 10/01/2012 |
Umbert Millet Inmaculada | Secretario | 10/01/2012 | |
Umbert Millet Inmaculada | Apoderado Solidario | 17/08/2011 | 10/01/2012 |
De David Beauregard Arnau | Consejero | 28/01/2011 | |
Lopez Vidal Ignacio | Consejero | 11/12/2009 |
ACTOS BORME DE CARTERA E INVERSIONES ENRICH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 221, S 8, H M 75470, I/A 42 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 221, S 8, H M 75470, I/A 42 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 221, S 8, H M 75470, I/A 42 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 221, S 8, H M 75470, I/A 41 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 220, S 8, H M 75470, I/A 40 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-53-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 220, S 8, H M 75470, I/A 39 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 220, S 8, H M 75470, I/A 39 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-39-28