CARTERA DE VALORES I A F SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social CARTERA DE VALORES I A F SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARTERA DE VALORES I A F SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTERA DE VALORES I A F SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 04/04/2021 | 01/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 12/02/2021 | 01/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 25/05/2022 | 01/02/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 25/10/2021 | 01/02/2023 |
Pomaron Bagues Jose Manuel | Secretario No Consejero | 29/09/2009 | 01/02/2023 |
URQUIJO GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 01/02/2023 | |
URQUIJO GESTION SGIIC SA | Apoderado | 01/02/2023 | |
Valdivia Gerada Juan Antonio | Presidente | 29/09/2009 | 01/02/2023 |
Valdivia Gerada Juan Antonio | Consejero | 29/09/2009 | 01/02/2023 |
Valdivia Gerada Juan Antonio | Apoderado | 01/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARTERA DE VALORES I A F SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 37 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 37 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 37 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 37 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 37 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 36 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 35 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 35 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 222, S 8, H M 226238, I/A 35 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 1. Denominación social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13833 , F 221, S 8, H M 226238, I/A 34 (04/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28