CARTERA DE ACCIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARTERA DE ACCIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gastaldo Rodriguez Concepcion
VINCULACIONES DE CARTERA DE ACCIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTERA DE ACCIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECABANK SA | EntidDeposit | 16/10/2015 | 23/01/2017 |
Cervera Gastaldo Inmaculada | Consejero | 26/07/2013 | 23/01/2017 |
De Torres Romo Fernando | Consejero | 26/07/2013 | 23/01/2017 |
Gastaldo Rodriguez Concepcion | Presidente | 26/07/2013 | 23/01/2017 |
Gastaldo Rodriguez Concepcion | Consejero | 26/07/2013 | 23/01/2017 |
Gastaldo Rodriguez Concepcion | Consejero Delegado | 24/09/2010 | 23/01/2017 |
Iberclear Sociedad De Gestion De Los Sistemas De R | Ent.Reg.Cont | 12/06/2015 | 23/01/2017 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 16/10/2015 | 23/01/2017 |
Perez Fontan Cattaneo Maria | Secretario No Consejero | 16/10/2015 | 23/01/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 26/07/2011 | 23/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARTERA DE ACCIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 7, S 8, H M 26707, I/A 76 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
- Notificación de inscripción en Registro de la CNMV de la fusión por absorción de Cartera de Acciones, SICAV SA (inscrita con nº 1724) por Caixabank Gestión Total, FI (insrita con nº 2210)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 7, S 8, H M 26707, I/A 76 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 7, S 8, H M 26707, I/A 75M (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 7, S 8, H M 26707, I/A 75 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-28
- DEPOSITADO CON FECHA 22 DE JULIO DE 2016, EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD GESTORA "www.caixabankassetmanagement.com/SICAVS/anuncios" EL PROYECTO DE FUSION DE LAS SOCIEDADES CARTERA DE ACCIONES SICAV SA COMO SOCIEDAD ABSORBIDA, Y EL FONDO CAIXABANK GESTION TOATAL, FI COMO FONDO ABSORBENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 101, S 8, H M 26707, I/A 21-M (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
- C/ MARIA DE MOLINA 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 6, S 8, H M 26707, I/A 75 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ENTIDAD DEPOSITARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 5, S 8, H M 26707, I/A 74 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 5, S 8, H M 26707, I/A 74 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Ent.Cogestor
EntidDeposit
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 5, S 8, H M 26707, I/A 74 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 5, S 8, H M 26707, I/A 73 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28