CARTERA ALFABIA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARTERA ALFABIA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARTERA ALFABIA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTERA ALFABIA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/08/2009 | 22/11/2022 |
Garau Garcia Pedro | Consejero | 03/07/2018 | 22/11/2022 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 03/07/2018 | 22/11/2022 |
Lobon Gayoso Luis | Consejero Delegado | 22/04/2016 | 22/11/2022 |
Singular Wealth Management Sociedad Gestora De Ins | Apoderado | 22/11/2022 | |
Singular Wealth Management Sociedad Gestora De Ins | Entidad Gestora | 22/11/2022 | |
Sureda Riera Miguel | Consejero | 03/07/2018 | 22/11/2022 |
Sureda Riera Miguel | Presidente | 03/07/2018 | 22/11/2022 |
Sureda Riera Miguel | Liquidador | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 03/07/2018 | 22/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARTERA ALFABIA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 37, S 8, H M 255465, I/A 26 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 37, S 8, H M 255465, I/A 26 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
- Baja del Registro Administrativo de la CNMV, donde figura inscrita con el número 1269, por Resolución de 11 de noviembre de 2022 y como consecuencia de los acuerdos sociales adoptados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 37, S 8, H M 255465, I/A 26 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 37, S 8, H M 255465, I/A 26 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 37, S 8, H M 255465, I/A 26 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 37, S 8, H M 255465, I/A 26 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 37, S 8, H M 255465, I/A 25 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-28
- C/ MARIA DE MOLINA, 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15253 , F 123, S 8, H M 255465, I/A 24 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
- Otras modificaciones estatutarias: modificados los artículos 1, 3 y 9 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15253 , F 123, S 8, H M 255465, I/A 24 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15253 , F 123, S 8, H M 255465, I/A 24 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28