CARTAGONOVA CONSULTING GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Garcia de la Parra, 11
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARTAGONOVA CONSULTING GROUP SL
CIF B87287694
Capital Social 6400.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/05/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARTAGONOVA CONSULTING GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTAGONOVA CONSULTING GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tejedor Benedicto Luis | Liquidador | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Tejedor Benedicto Luis | Administrador Unico | 24/11/2015 | 07/02/2019 |
Campo Rodiles Maria Del Puy | Secretario | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
Campo Rodiles Maria Del Puy | Consejero | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
Gomez Garcia Gonzalo | Presidente | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
Gomez Garcia Gonzalo | Consejero | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
Pinto Fernandez Maria | Consejero | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
Tejedor Benedicto Luis | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
Tejedor Benedicto Luis | Consejero | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
ACTOS BORME DE CARTAGONOVA CONSULTING GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 165, S 8, H M 602167, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 165, S 8, H M 602167, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 165, S 8, H M 602167, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 165, S 8, H M 602167, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 165, S 8, H M 602167, I/A 2 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 165, S 8, H M 602167, I/A 2 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 165, S 8, H M 602167, I/A 2 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 163, S 8, H M 602167, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Dirección:C/ GARCIA DE LA PARRA 11 (MADRID)
Comienzo de operaciones:14/05/15
Capital:6.400,00 Euros
Objeto social:La consultoría y asesoramiento en materia de estrategia, comunicación y relaciones institucionales.(Cnae 7022) La gestión comercial e intermediación en todo tipo de operaciones empresariales e institucionales. (Cnae 8299)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33454 , F 163, S 8, H M 602167, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28