CARSETARING SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 124
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARSETARING SRL
CIF B81207755
Capital Social 175137.27 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CARSETARING SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARSETARING SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Urioste Ramon Y Cajal Virginia | Liquidador Mancomunado | 27/01/2023 | 27/06/2024 |
Urioste Ramon Y Cajal Alicia | Liquidador Mancomunado | 27/01/2023 | 27/06/2024 |
De Urioste Ramon Y Cajal Virginia | Administrador Mancomunado | 04/12/2020 | 27/01/2023 |
Urioste Ramon Y Cajal Alicia | Administrador Mancomunado | 04/12/2020 | 27/01/2023 |
Michelena Garcia Luis Maria | Administrador Solidario | 09/05/2018 | 04/12/2020 |
Montejo Urioste Santiago | Administrador Solidario | 09/05/2018 | 04/12/2020 |
Ramon Y Cajal Conejero Maria | Administrador Solidario | 09/05/2018 |
ACTOS BORME DE CARSETARING SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 155099, I/A 18 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 30, S 8, H M 155099, I/A 17 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 30, S 8, H M 155099, I/A 17 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 30, S 8, H M 155099, I/A 17 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
- subsanar redacción del artículo 5º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 30, S 8, H M 155099, I/A 16 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 26, S 8, H M 155099, I/A 15 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 26, S 8, H M 155099, I/A 15 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 26, S 8, H M 155099, I/A 15 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 26, S 8, H M 155099, I/A 15 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Capital Anterior: | 161.831,27 | Euros |
Aumento de capital: | 13.306,00 | Euros |
Capital Actual: | 175.137,27 | Euros |
Porcentaje: | 8,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37599 , F 26, S 8, H M 155099, I/A 14 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28