CARRUELA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Molina, 20
Código Postal 46950
Municipio Xirivella
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARRUELA SA
CIF A81773939
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gariba Holding B.V
VINCULACIONES DE CARRUELA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARRUELA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrera Paco | Administrador Unico | 19/01/2010 | 08/07/2015 |
Cuadrado Lazaro Maria Teresa | Apoderado | 01/02/2012 | 08/07/2015 |
Gariba Holding B.V | Socio Unico | 10/08/2009 | 08/07/2015 |
Sanchez Carrera Pilar Maria | Apoderado | 29/12/2008 | 08/07/2015 |
Sanchez Carrera Pilar Maria | Apoderado | 11/12/2009 | 08/07/2015 |
Sanchez Carrera Pilar Maria | Apoderado | 19/01/2010 | 08/07/2015 |
Ulloa Gispert Montserrat Cristina | Apoderado | 16/03/2011 | 08/07/2015 |
ACTOS BORME DE CARRUELA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 168, S 8, H V 137654, I/A 6 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 168, S 8, H V 137654, I/A 6 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CARRUELA SA
Nif:A81773939
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:16/04/2015
Número Procedimiento Concursal:237/2015
Datos Registrales:
Tomo:
9146
Libro:
6430
Folio:
168
Hoja:
8-137654
Inscripción:
6
Fecha Inscripción08/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 168, S 8, H V 137654, I/A 6 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 168, S 8, H V 137654, I/A 6 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 168, S 8, H V 137654, I/A 5 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 167, S 8, H V 137654, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-229-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 166, S 8, H V 137654, I/A 3 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-54-46
- C/ JUAN MOLINA 20 BAJO IZ (XIRIVELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9146, L 6430, F 166, S 8, H V 137654, I/A 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-46