CARROCERIAS LOS RIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Torremuña, 15
Código Postal 26005
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARROCERIAS LOS RIOS SL
CIF B26468355
Capital Social 876830.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 24/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LYA 715 INMOBILIARIA SL
VINCULACIONES DE CARROCERIAS LOS RIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARROCERIAS LOS RIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Irurzun Jose Antonio | Administrador Solidario | 02/05/2017 | 05/04/2019 |
Latorre Vadillo Jose | Administrador Solidario | 02/05/2017 | 05/04/2019 |
LYA 715 INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 02/05/2017 | 05/04/2019 |
Achiaga Lopez Francisco Javier | Presidente | 06/04/2010 | 02/05/2017 |
Achiaga Lopez Francisco Javier | Consejero | 06/04/2010 | 02/05/2017 |
Achiaga Lopez Francisco Javier | Consejero Delegado | 26/05/2010 | 02/05/2017 |
Achiaga Lopez Jose Ignacio | Apoderado | 26/05/2010 | 02/05/2017 |
Gil-diez Usandizaga Carlos | Consejero | 06/04/2010 | 02/05/2017 |
Novoa Armas Martin | Consejero | 06/04/2010 | 02/05/2017 |
Novoa Armas Martin | Apoderado | 26/05/2010 | 02/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARROCERIAS LOS RIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 109, S 8, H LO 13953, I/A 13 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 109, S 8, H LO 13953, I/A 13 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 109, S 8, H LO 13953, I/A 13 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-26
- C/ TORREMUÑA 15 BAJO (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 108, S 8, H LO 13953, I/A 12 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 108, S 8, H LO 13953, I/A 12 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 108, S 8, H LO 13953, I/A 12 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 108, S 8, H LO 13953, I/A 12 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 108, S 8, H LO 13953, I/A 12 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 108, S 8, H LO 13953, I/A 12 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 108, S 8, H LO 13953, I/A 12 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26