CARROCERIAS DE TENERIFE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra General El Rosario, Km. 33
Código Postal 38108
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARROCERIAS DE TENERIFE SL
CIF B38560561
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Baldonedo Ricardo
VINCULACIONES DE CARROCERIAS DE TENERIFE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARROCERIAS DE TENERIFE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Baldonedo Ricardo | Liquidador | 16/10/2023 | 16/10/2023 |
Fernandez Baldonedo Ricardo | Administrador Unico | 27/07/2011 | 16/10/2023 |
Fernandez Baldonedo Ricardo | Socio Unico | 27/07/2011 | 16/10/2023 |
Concepcion Castro Juan Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 27/07/2011 | |
Concepcion Castro Juan Enrique | Consejero | 27/07/2011 | |
Fernandez Baldomero Ricardo | Secretario | 27/07/2011 | |
Fernandez Baldomero Ricardo | Consejero Delegado Mancomunado | 27/07/2011 | |
Gonzalez Hernandez Jose | Presidente | 27/07/2011 | |
Gonzalez Hernandez Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 27/07/2011 | |
Gonzalez Monje Dominguez Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 27/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARROCERIAS DE TENERIFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 11, S 8, H TF 21618, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 11, S 8, H TF 21618, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 11, S 8, H TF 21618, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 11, S 8, H TF 21618, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 10, S 8, H TF 21618, I/A 4 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 10, S 8, H TF 21618, I/A 4 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 10, S 8, H TF 21618, I/A 4 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 10, S 8, H TF 21618, I/A 4 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38