CARRI ALAMEDA 36 SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam de San Anton, 36
Código Postal 30205
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARRI ALAMEDA 36 SRL
CIF B30863864
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 29/02/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CARRI ALAMEDA 36 SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARRI ALAMEDA 36 SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Alberto Soler Cano | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 19/09/2019 |
Ricardo Crespo Velasco | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 19/09/2019 |
Ricardo Crespo Velasco | Liquidador Unico | 19/09/2019 | 19/09/2019 |
ACTOS BORME DE CARRI ALAMEDA 36 SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-30
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A c (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A b (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-30
- Declarado FALLIDO por la Agencia Tributaria Delegación de Cartagena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A a (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-30
Dirección:ALAM DE SAN ANTON 36 BAJO (CARTAGENA)
Comienzo de operaciones:29/02/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles. 6. Turismo, hostelería y restauración. 7. Prestación de ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 94, S 8, H MU 77423, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-30