CARRANZA MILK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elcano, 1
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social CARRANZA MILK SL
CIF B95611059
Capital Social 6006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Fecha de Constitución 18/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARRANZA MILK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARRANZA MILK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Otegui Usaola Francisco Javier | Liquidador | 17/11/2017 | 17/11/2017 |
Otegui Usaola Francisco Javier | Administrador Unico | 31/05/2010 | 17/11/2017 |
Zulueta Dominguez Ernesto | Apoderado | 01/06/2010 | 17/11/2017 |
ACTOS BORME DE CARRANZA MILK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 105, S 8, H BI 56695, I/A 3 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 105, S 8, H BI 56695, I/A 3 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 105, S 8, H BI 56695, I/A 3 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 105, S 8, H BI 56695, I/A 3 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-139-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 104, S 8, H BI 56695, I/A 2 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 101, S 8, H BI 56695, I/A 1 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-48
Dirección:C/ ELCANO 1 1º D (BILBAO)
Comienzo de operaciones:18/05/10
Capital:6.006,00 Euros
Objeto social:Comercialización de filtros para empresas lácteas en el ámbito español
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 101, S 8, H BI 56695, I/A 1 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-48