CARPES AIXOPLUC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Claudi Sala, 30
Código Postal 08271
Municipio Artés
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARPES AIXOPLUC SL
CIF B65635443
Capital Social 3900.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 12/09/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CARPES AIXOPLUC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARPES AIXOPLUC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubi Belmar Xavier | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 30/06/2022 |
Vilaret Corominas Marc | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 27/09/2021 |
ACTOS BORME DE CARPES AIXOPLUC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42849 , F 96, S 8, H B 415645, I/A 3 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 329/2022, AUTO FIRME DE FECHA 28/04/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42849 , F 96, S 8, H B 415645, I/A 3 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42849 , F 96, S 8, H B 415645, I/A 2 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42849 , F 94, S 8, H B 415645, I/A 1 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Dirección:CL CLAUDI SALA Num.30 (ARTES)
Comienzo de operaciones:12/09/11
Capital:3.900,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS PARA EMPRESAS O ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS,CONSISTENTES EN PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MATERIALES NECESARIOS PARA ORGANIZAR FERIAS,CONVENCIONES,U OTROS ACONTECIMIENTOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42849 , F 94, S 8, H B 415645, I/A 1 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08