CARNISSERS D'OSONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Llorenç Desmunts, S/N
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Razón Social CARNISSERS D'OSONA SL
Actividad Procesado y conservación de carne
Nombres Anteriores
- CARNISSERS D'OSONA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Viñas Roviro Josep
VINCULACIONES DE CARNISSERS D'OSONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARNISSERS D'OSONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viñas Roviro Gloria | Apoderado | 23/09/2009 | 13/09/2018 |
Viñas Roviro Josep | Administrador Unico | 28/04/2009 | 13/09/2018 |
Panicot Muntadas Ramon | Secretario | 28/04/2009 | |
Panicot Muntadas Ramon | Consejero | 28/04/2009 | |
Panicot Muntadas Ramon | Consejero Delegado | 28/04/2009 | |
RAMADERIA GURB SA | Consejero | 28/04/2009 | |
SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORIFIC J VIÑAS SA | Consejero | 28/04/2009 | 28/04/2009 |
SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORIFIC J VIÑAS SA | Secretario | 28/04/2009 | 28/04/2009 |
SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORIFIC J VIÑAS SA | Consejero Delegado | 28/04/2009 | 28/04/2009 |
Tio Sola Josep | REPR.143 RRM | 28/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARNISSERS D'OSONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41179 , F 46, S 8, H B 21147, I/A 19 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORIFIC J. VIÑAS S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41179 , F 46, S 8, H B 21147, I/A 18 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41179 , F 45, S 8, H B 21147, I/A 17 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-08
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-08
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-08