CARNIFOCUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Gabriel Lodares, 4
Código Postal 02002
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARNIFOCUS SL
CIF B01604099
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/06/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARNIFOCUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARNIFOCUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Marcos Ana Maria | Administrador Unico | 22/06/2020 | 14/02/2024 |
Gonzalez Marcos Ana Maria | Liquidador | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
Monturiol Gonzalez Alberto | Apoderado Solidario | 03/07/2020 | 14/02/2024 |
Rama Isasa Nicolas | Apoderado Solidario | 03/07/2020 | 14/02/2024 |
ACTOS BORME DE CARNIFOCUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 25, S 8, H AB 28191, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 25, S 8, H AB 28191, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 25, S 8, H AB 28191, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-02
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 25, S 8, H AB 28191, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 25, S 8, H AB 28191, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-02
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018, L 782, F 193, S 8, H AB 28191, I/A 2 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018, L 782, F 192, S 8, H AB 28191, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-02
Dirección:PLAZA GABRIEL LODARES, 4 3º A 02002 (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:09/06/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y por menor de carne y productos cárnicos. Comercio al por mayor y por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Comercio al por menor de productos de artículos para el hogar y ferretería. La explotación, gestión, comercialización y desarrollo de las actividades propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018, L 782, F 192, S 8, H AB 28191, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-02