CARMOVEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CARMOVEZ SL
CIF B78944576
Capital Social 505718.59 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CARMOVEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARMOVEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Anguis Gloria | Apoderado | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Cofrades Acebes Olga | Apoderado | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Corrales Lantero Mateo | Administrador Mancomunado | 21/03/2014 | 10/01/2018 |
Holzbacher Valero Enric | Apoderado | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Lantero Cervera Pedro | Administrador Mancomunado | 21/03/2014 | 10/01/2018 |
Lantero Moreno Andres | Apoderado | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Vila Garrido David | Apoderado | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Alonso Alonso Luis | Apoderado | 02/03/2016 | |
Alvarez De Toledo Morenes Carlos | Apoderado | 02/03/2016 | |
Gutierrez Blasco Luis | Apoderado | 02/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARMOVEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32307 , F 141, S 8, H M 59807, I/A 24 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32307 , F 141, S 8, H M 59807, I/A 24 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Capital Anterior: | 506.060,10 | Euros |
Disminución de capital | 341,51 | Euros |
Capital Actual: | 505.718,59 | Euros |
Porcentaje: | 0,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32307 , F 141, S 8, H M 59807, I/A 24 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32307 , F 141, S 8, H M 59807, I/A 23 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Transmisiones intervivos libres.. 7. Limitaciones transmisiones intervivos. 8. Transmisiones mortis causa. 20. Organo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32307 , F 137, S 8, H M 59807, I/A 22 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32307 , F 137, S 8, H M 59807, I/A 22 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234 , F 225, S 8, H M 59807, I/A 21 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
- ADQUISICION, TENENCIA, ADMINISTRACION, EXPLOTACION Y VENTA DE BIENES MUEBLES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE FABRICACION, MANIPULACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MERCADERIAS Y MATERIALES FABRICADOS A PARTIR DEL PAPEL, PLASTICO O SUS DERIVADOS, CARTON ONDULADO CARTON COMPACTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234 , F 174, S 8, H M 59807, I/A 20 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO DE ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234 , F 174, S 8, H M 59807, I/A 20 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234 , F 174, S 8, H M 59807, I/A 20 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28