CARMOLAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CARMOLAN SL
CIF B78944584
Capital Social 3862566.9 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CARMOLAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARMOLAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Anguis Gloria | Apoderado Solidario | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Cofrades Acebes Olga | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Corrales Lantero Mateo | Administrador Mancomunado | 21/03/2014 | 10/01/2018 |
Holzbacher Valero Enric | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Lantero Cervera Pedro | Administrador Mancomunado | 21/03/2014 | 10/01/2018 |
Lantero Moreno Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Vila Garrido David | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2014 | 10/01/2018 |
Alonso Alonso Luis | Apoderado | 07/03/2016 | |
Alvarez De Toledo Morenes Carlos | Apoderado | 07/03/2016 | |
Gutierrez Blasco Luis | Apoderado | 07/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARMOLAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32571 , F 211, S 8, H M 59430, I/A 28 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32571 , F 211, S 8, H M 59430, I/A 28 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Capital Anterior: | 3.863.768,90 | Euros |
Disminución de capital | 1.202,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.862.566,90 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32571 , F 211, S 8, H M 59430, I/A 28 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32571 , F 211, S 8, H M 59430, I/A 27 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 6, 7, 8 y 20 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32571 , F 207, S 8, H M 59430, I/A 26 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32571 , F 207, S 8, H M 59430, I/A 26 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 34, S 8, H M 59430, I/A 25 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-28
- ADQUISICION, TENENCIA, ADMINISTRACION, EXPLOTACION Y VENTA DE BIENES MUEBLES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE FABRICACION, MANIPULACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MERCADERIAS Y MATERIALES FABRICADOS A PARTIR DEL PAPEL, PLASTICO O SUS DERIVADOS, CARTON ONDULADO CARTON COMPACTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 30, S 8, H M 59430, I/A 24 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO DE ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 30, S 8, H M 59430, I/A 24 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 30, S 8, H M 59430, I/A 24 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28