CARLOS ALVAREZ SL - EXTINGUIDA
Razón Social CARLOS ALVAREZ SL
CIF B44004547
Actividad Fabricación de cemento
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARLOS ALVAREZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARLOS ALVAREZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamon Yuste Francisco Javier | Liquidador | 28/11/2016 | 11/01/2024 |
Gamon Herver Bienvenido | Consejero | 20/10/2015 | 28/11/2016 |
Gamon Yuste Alberto | Secretario | 20/10/2015 | 28/11/2016 |
Gamon Yuste Alberto | Consejero | 20/10/2015 | 28/11/2016 |
Gamon Yuste Francisco Javier | Presidente | 20/10/2015 | 28/11/2016 |
Gamon Yuste Francisco Javier | Consejero | 20/10/2015 | 28/11/2016 |
Gamon Herver Bienvenido | Consejero | 01/02/2012 | 20/10/2015 |
Gamon Yuste Alberto | Consejero | 01/02/2012 | 20/10/2015 |
Gamon Yuste Alberto | Presidente | 01/02/2012 | 20/10/2015 |
Yuste Perez Leontina | Consejero | 01/02/2012 | 20/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARLOS ALVAREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 66, S 8, H TE 396, I/A 10 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 9 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 9 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 9 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 19º - Carácter retribuido del cargo de Administrador. Los Administradores tendrán derecho a una retribución por el desempeño de su argo. El sistema retributivo consistirá en una asignación fija anual, que será determinada por la Junta General de Socios de la Sociedad, que permanecerá
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 8 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 8 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 8 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 7 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-44
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180, L 180, F 65, S 8, H TE 396, I/A 7 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-44
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-99-44